Auskünfte zu Bernd Kirchner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernd Kirchner
Publikationsnummer: 2734541, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, in Einsiedeln, CHE-110.567.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hock, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Stockstadt (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Dessau-Rosslau (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Geiselbach (DE)].
Publikationsnummer: 6943342, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, in Einsiedeln, CH-320.3.054.994-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Martin, von Deutschland, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Kirchner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Hock, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Stockstadt (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4110054, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Terna & Partner AG, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.3.054.994-9, Übernahme von Bauten als Generalunternehmer usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 14, Publ. 3840582).
Statutenänderung:
30.08.2007.
Firma neu:
GK raumconcepte AG.
Sitz neu:
Uznach.
Domizil neu:
Unterer Stadtgraben 6, 8730 Uznach.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Schrank- und Trennwandsystemen sowie Übernahme von Bauten als Generalunternehmer, Übernahme von Bauleitungen, Konstruktion und Planung von Bauten aller Art, Entwicklung neuer Verfahren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krucker, Ingrid, von Braunau, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin];
Winter, Thomas, von Kaisten, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kirchner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), mit Einzelunterschrift;
Koch, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Willerzell (Einsiedeln), mit Einzelunterschrift;
Brevi Wirtschaftsberatung GmbH, in Steckborn, Revisionsstelle.