Auskünfte zu Frantisek Kinces
Neueste SHAB-Meldungen: Frantisek Kinces
Publikationsnummer: HR02-1005084649, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Snoenergy GmbH, bisher in Kloten, CHE-341.871.123, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2017, Publ. 3673419).
Statutenänderung:
19.01.2021.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Aeschstrasse 6, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Konstruktion, Bau, Betrieb und Lieferung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien und Energiespeicher, Handel mit diesen Produkten und Anlagen, Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien und CO2-Zertifikaten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vigneswaran, Madison, kanadische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, in Feusisberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kinces, Frantisek, slowakischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005068565, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Edison GmbH, bisher in Kloten, CHE-364.858.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682612).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Aeschstrasse 6, 8834 Schindellegi. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vigneswaran, Madison, kanadische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, in Feusisberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kinces, Frantisek, slowakischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3673419, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Snoenergy GmbH, in Kloten, CHE-341.871.123, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2308483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Walter G., von Schaffhausen, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vigneswaran, Madison, kanadische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kinces, Frantisek, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.