Auskünfte zu Alexander Kilcher
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Kilcher
Publikationsnummer: HR02-1004850644, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Kilcher GmbH, in Worben, CHE-185.912.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antener, Marc Friedrich, von Eggiwil, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilcher, Alexander, von Schwarzenburg, in Arch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3479023, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Kilcher GmbH, in Arch, CHE-185.912.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990665).
Statutenänderung:
31.03.2017.
Sitz neu:
Worben.
Domizil neu:
Hauptstrasse 5, 3252 Worben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilcher, Alexander, von Schwarzenburg, in Arch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Brügg BE (Brügg)].
Publikationsnummer: 1990665, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Kilcher GmbH, in Arch, CHE-185.912.111, Grünweg 9, 3296 Arch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Garagebetriebes, Diagnose, Reparaturen und Service von Personenwagen und Motorrädern, den An- und Verkauf von Personenwagen und Motorrädern, An- und Verkauf von Spezialteilen für Personenwagen und Motorrädern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kilcher, Alexander, von Schwarzenburg, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Antener, Marc Friedrich, von Eggiwil, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.