Auskünfte zu Pierre François Kenel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre François Kenel
Publikationsnummer: HR01-1005696703, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Familienstiftung J.J. Boesch, in Ebnat-Kappel, CHE-180.921.396, c/o Monika Walleser, Ackerstrasse 3, 9642 Ebnat-Kappel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.08.2022. 22.08.1965. 27.08.1995. 24.12.1916.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, den genussberechtigten Familienmitgliedern einmalige Zuwendungen zu machen, die dazu dienen sollen, die Kosten der Erziehung oder Ausstattung zu bestreiten.
Die Stiftung kann ihren Zweck namentlich wie folgt erfüllen:
Ausrichtung von Beiträgen an die Aus- und Weiterbildung;
Ausrichtung von Beiträgen zur Begründung eines eigenen Hausstandes oder einer eigenen Existenz, für die Heirat oder Gründung eines Geschäfts. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Itel, Nadine, von Basadingen-Schlattingen, in Teufen AR, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Christoph, von Sisseln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel, Pierre François, von Schwyz, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kopieczek, Barbara, von Romanshorn, in Hüttwilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Urs, von Arbon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3213021, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kenel + Brüniger AG, in Sargans, CHE-113.308.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2008, S. 11, Publ. 4598870).
Statutenänderung:
23.11.2016.
Sitz neu:
Flums.
Domizil neu:
Stöcklistrasse 4, 8890 Flums. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti Treuhand und Revisionen AG, in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenel, Pierre François, von Schwyz, in Flums, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kenel, François];
Brüniger, Arthur Xaver, von Sirnach, in Felsberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Brüniger, Arthur, von Sirnach und Münchwilen TG].
Publikationsnummer: 3679572, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kenel + Brüniger AG, in Sargans, CH-320.3.060.353-4, Städtchenstrasse 43, 7320 Sargans, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.12.2006.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen für öffentliche und private Unternehmen und Institutionen sowie Privatpersonen in den Bereichen Energie- und Elektrizitätswirtschaft. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen mit ähnlichem Zweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kenel, François, von Schwyz, in Flums, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brüniger, Arthur, von Sirnach und Münchwilen TG, in Felsberg, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Wälti Treuhand und Revisionen AG, in Bad Ragaz, Revisionsstelle.