Auskünfte zu Sandra Keller
Einträge zum Namen Sandra Keller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sandra Keller
Publikationsnummer: 3297147, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
S-DECANTER AG, bisher in Münchenstein, CHE-107.968.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010Publ. 5703608).
Gründungsstatuten:
16.10.1980.
Statutenänderung:
21.12.2016.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Stifelwis 41, 8132 Hinteregg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Werner, von Wildberg, in Oberriet SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Sandra, von Wildberg, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 3994236, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
S-DECANTER AG, bisher in Basel, CH-270.3.004.801-0, Handel mit und Vertretung von Maschinen der Feststoff-/Flüssigkeitstrennung und deren Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, S. 6, Publ. 3348682).
Statutenänderung:
11.06.2007.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Florenzstrasse 1a, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Handel mit und Vertretung von Maschinen der Feststoff-/Flüssigkeitstrennung und deren Zubehör, Entwicklung, Fabrikation und Wartung dieser Anlagen einschliesslich Zubehör, Beratung bei der Erstellung industrieller Anlagen, Verwertung von Patentrechten, Durchführung von Lohnentwässerung und Handel mit Produkten der Geruchsneutralisation. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen in irgendwelcher Art beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Telefax oder per e-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigel, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach-Salzert (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Cofis Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Marlene, von Schangnau, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Gretener, Balthasar, von Cham, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Gretener-Keller, Ursula, von Cham und Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Sandra, von Wildberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen, Revisionsstelle.