Auskünfte zu Ulrich Kellenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Kellenberger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5243944, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Residenz AG Schweiz, in Thalwil, CH-020.3.026.941-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 25, Publ. 3969184).
Statutenänderung:
29.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist neutrale, unabhängige Vermittlung von Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen aller Art, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung. Erwerb von Grundstücken im In- und Ausland, Planung und Erstellung von Gebäuden, Vermietung und oder Veräusserung der bebauten Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Ulrich, von Walzenhausen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wentasa Aktiengesellschaft, in Thalwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Jürg, von Affoltern am Albis, in Rieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4638104, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RESIDENZ GmbH Zürich-City, in Zürich, CH-020.4.028.705-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S. 21, Publ. 2203012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Ulrich, von Walzenhausen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Patrick, von Walzenhausen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Publikationsnummer: 4177186, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Sake Golf SA, in Losone, CH-509.3.007.786-7, La promozione e diffusione dello sport del golf, Società anonima (FUSC no. 202 del 21.10.2003, pagina 13, publ. 1224008).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Kellenberger, Ulrich, da Walzenhausen, in Thalwil, presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sieber, Reto, da Reichenbach im Kandertal, in Bergdietikon, presidente, con firma individuale.