Auskünfte zu Isabelle Sonja Keiser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Isabelle Sonja Keiser
Publikationsnummer: HR02-1005363072, Handelsregister-Amt Graubünden
Yamin AG, bisher in Affoltern am Albis, CHE-378.275.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154221).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
im26i AG.
Sitz neu:
Surses.
Domizil neu:
Stradung 26, 7460 Savognin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, Handel, Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Weine und Spirituosen sowie Zubehör;
Organisation und Durchführung von Weindegustationen sowie den Betrieb von Gastronomiebetrieben. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft Entwicklung, Produktion, Organisation und Durchführen von Ausstellungen, Events, Festivals und Meetings jeglicher Art sowie musikalische und andere kulturelle Veranstaltungen. Betrieb einer Kunstgalerie sowie Handel mit Kunstgegenständen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweiniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Isabelle Sonja, von Balgach, in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Philipp Jules, von Balgach, in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Roland Hans, von Balgach, in Surses, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004601137, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
pict. AG, bisher in Affoltern am Albis, CHE-101.665.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873671).
Statutenänderung:
01.03.2019.
Sitz neu:
Surses.
Domizil neu:
Veia Grava 5, 7460 Savognin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Realisation von Grafikarbeiten und DTP (Desk Top Publishing) sowie Werbekonzepten, einzelnen Werbemassnahmen und ganzen Werbekampagnen, inklusive sämtlicher Werbemittel, digitale Bildbearbeitung, Fine Art Prints (Grossformatdruck);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 01.03.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.] [Ferner Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler-Keiser, Isabelle, von Balgach, in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Roland, von Balgach, in Surses, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2505983, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Yamin AG, in Affoltern am Albis, CHE-378.275.719, Alte Affolterstrasse 1, 8909 Zwillikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt eine Internetplattform und verkauft Online-Inserate welche Gutscheine von Dienstleistungs- und Konsumgütern beinhalten. Mit einem Teil des generierten Erlöses der Gutscheine werden gemeinnützige Organisationen unterstützt. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich ferner an ähnlichen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann auch Wertschriften erwerben, veräussern, belasten, entlasten und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oehler, Roland Hans, von Balgach, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Isabelle Sonja, von Balgach, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Philipp Jules, von Balgach, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.