Auskünfte zu Roland Oliver Kehl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Oliver Kehl
Publikationsnummer: HR02-1004871998, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Quartas Management AG, in St. Moritz, CHE-205.521.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4120135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Roland, von Balgach, in Seengen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Roland, von Obersaxen Mundaun, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004800371, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Atelier YOH GmbH, in Seengen, CHE-113.581.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, S.0, Publ. 6958548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Roland, von Balgach, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kehl, Isabelle, von Balgach, in Seengen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidelberger-Kehl, Yolanda, von Hochfelden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3224905, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
AUP Aktiengesellschaft, in Samedan, CHE-100.407.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392721).
Firma neu:
AUP Aktiengesellschaft in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burschowsky, Dr. Christa, österreichische Staatsangehörige, in Triesen (LI), Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Kehl, Roland, von Balgach, in Seengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Giger, Roman, von Werthenstein, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.