Auskünfte zu Wendelin Kathriner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wendelin Kathriner
Publikationsnummer: 6633850, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Durrer + Kathriner Gartenbau AG, in Alpnach, CH-140.9.001.368-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10156).
mit Hauptsitz in:
Sarnen.
Firma neu:
DUKA Gartenbau AG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-140.3.001.060-5.
Firma Hauptsitz neu:
DUKA Gartenbau AG [bisher: Firma Hauptsitz: Durrer + Kathriner Gartenbau AG, ].Statuten Hauptsitz neu: [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 06.12.2001].
Registrierung Hauptsitz neu:
[] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 27.06.1995, ].Zweck Hauptsitz neu: [gestrichen: Führung eines Gartenbaugeschäfts zur Planung und Ausführung von Umgebungsarbeiten, Bepflanzungen und Gartenpflege. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. ].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Angaben zum Zweck und zur Vertretung dieser Zweigniederlassung sind auf der Registerkarte des Hauptsitzes ersichtlich. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kathriner, Wendelin, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Tony, von Kerns, in Sarnen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Beat, von Kerns, in Alpnach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Durrer + Kathriner Gartenbau AG, in Alpnach, Sonnmattstrasse2a, 6055 Alpnach Dorf, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Durrer + Kathriner Gartenbau AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Sarnen.
Statuten Hauptsitz:
27.06.1995.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
27.06.1995 [letzte Publication: SHAB Nr.107 vom 05.06.1996, S.3291].
Zweck:
Führung eines Gartenbaugeschäfts zur Planung und Ausführung von Umgebungsarbeiten, Bepflanzungen und Gartenpflege. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen:
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kathriner, Wendelin, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Tony, von Kerns, in Sarnen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Beat, von Kerns, in Alpnach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.