Auskünfte zu Shavick Katbi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Shavick Katbi
Publikationsnummer: 1395371, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bäckerei alpascha GmbH, in Münchenstein, CHE-198.680.660, Pilgerstrasse 6, 4142 Münchenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Backwaren sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 03.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kaiser, Christine, von Pfeffingen, in Münchenstein, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Katbi, Shavick, von Wengi, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4934136, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Yanistrans GmbH, bisher in Oberwil BL, CH-280.4.007.950-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S. 5, Publ. 4754480).
Statutenänderung:
18.02.2009.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Pilgerstrasse 6, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Ausführung von nationalen und internationalen Transporten, Erbringen von weiteren Dienstleistungen im Transportsektor sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und ferner Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MÜLLER-FLAIG TREUHAND- UND REVISIONSGESELLSCHFT mbH, in Biel-Benken (CH-280.4.900.234-5), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Wanner, Dieter, von Oberburg, in Pratteln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Christine, von Pfeffingen, in Münchenstein, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Katbi, Shavick, von Wengi, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Publikationsnummer: 3368126, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Yanistrans GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.007.950-0, Ausführung von nationalen und internationalenTransporten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 4, Publ. 2474858).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katbi, Shavick, von Wengi, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Basel].