Auskünfte zu Jin Kang
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jin Kang
Publikationsnummer: HR02-1004956980, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pactra AG, bisher in Regensdorf, CHE-106.788.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2205509).
Statutenänderung:
06.07.2020.
Sitz neu:
Wauwil.
Domizil neu:
Grundhofstrasse 7, 6242 Wauwil. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kang, Jin, von Regensdorf, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf];
Park, Sang-Mee, von Regensdorf, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].
Publikationsnummer: 3634784, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pactra AG, in Regensdorf, CH-020.3.000.658-0, Herstellung und Handel mit Produktionsmaschinen und Ersatzteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 20, Publ. 3547784).
Domizil neu:
Bachtobelstrasse 52, 8106 Adlikon bei Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanz, Erika, von Altstätten, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Park, Young-Bai, von Kloten, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kang, Jin, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: südkoreanischer Staatsangehöriger];
Park, Sang-Mee, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pactra AG, in Z ü r i c h, Handel mit Waren aller Arten (Import/Export) und Managementberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Thomas, von Sevelen und Buchs SG, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strobel, Lina, von Sevelen und Buchs SG, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kang, Jin, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Sanz, Erika, von Altstätten, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Park, Young-Bai, von Kloten, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.