Auskünfte zu Andreas Kammermann
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Kammermann
Publikationsnummer: 6056446, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Natura Inex GmbH, in Bern, CH-035.4.020.985-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7803). Gemäss Erklärung vom 10.12.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Andreas, von Lauperswil, in Lauperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00 [bisher: in Emmenmatt].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Natura Inex GmbH, in Bern, Gartenbau usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.1999, S. 3028).
Statutenänderung:
28.09.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Lerber, Matthias, von Bern und Gilly, in Wabern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Spahn, Alfred, von Ried bei Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Andreas, von Lauperswil, in Emmenmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Natura Inex GmbH, in B e r n, Randweg 7 A, 3013 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.1999.
Zweck:
Gartenbau, bauliche Massnahmen im Garten sowie allgemeine Bauarbeiten, Gartenpflege, Baum- und Pflanzenpflege aussen und innen, Handel mit Pflanzen, Pflanzenprodukten und -zubehör sowie Handel mit Waren aller Art;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 21'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kammermann, Andreas, von Lauperswil, in Emmenmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
von Lerber, Matthias, von Bern und Gilly, in Wabern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
Spahn, Alfred, von Ried bei Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-.