Auskünfte zu Uwe Kaltenbach
Neueste SHAB-Meldungen: Uwe Kaltenbach
Publikationsnummer: HR02-1004918954, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Swiss Install GmbH, in Münchenstein, CHE-109.857.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811339).
Statutenänderung:
12.05.2020.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenbach, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00];
Carl, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004609658, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Swiss Install GmbH, in Münchenstein, CHE-109.857.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4047255).
Statutenänderung:
27.02.2019. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaldemeyer, René, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenbach, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 4011889, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Swiss Install GmbH, in Münchenstein, CHE-109.857.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, Publ. 4851676).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenbach, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kaldemeyer, René, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Währen, Eduard Remo, von Seedorf (BE), in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.