Auskünfte zu Rolf Kägi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kägi
Publikationsnummer: 4093037, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rupf & Co. AG, in Opfikon, CHE-105.955.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle;
Brunner, Matthias, von Grenchen, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Cedric, von Lotzwil, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 612278, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rupf & Co AG, in Opfikon, Fabrikation von und Handel mit Farben und Lacken, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2001, S. 3176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Urs, von Schüpfheim, in Egliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Registra AG, bisher in Egg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3064).
Statutenänderung:
2.11.2001.
Firma neu:
REGISTRA AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Fidinter AG, Müllerstrasse 5, 8004 Zürich.
Postadresse neu:
REGISTRA AG, c/o Fidinter AG, Postfach, 8021 Zürich.
Zweck neu:
Verkauf von Schreib-, Registratur-, Organisationsmitteln, Phantasieartikeln sowie verwandten Produkten;
kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern, Patente erwerben, verwalten und Lizenzen vergeben, alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche dem Gesellschaftszweck förderlich sind sowie Vertretungen in- und ausländischer Firmen übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specker, Charles, von Zürich und Fischingen TG, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maltry, Hans-Jörg, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thüring, Josef, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Revisia- Treuhand Burkhard, Schütz AG, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ith, Dr. Hans, von Nidau und Schaffhausen, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bürgi, Rudolf, von Aarberg, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Rasper, Jean-Maurice, von Estavayer-le-Lac, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweidler, Ernest, von Buchs ZH und Boppelsen, in Zuzwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.