Auskünfte zu Christian Jost
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Jost
Publikationsnummer: 6513816, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CompuGroup Medical Schweiz AG, in Köniz, CH-320.3.050.518-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S. 0, Publ. 6231226). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jost, Christian, von Davos, in Gattikon (Thalwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argast, Davide, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer;
Oechslin, Isabelle, von Basel, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer];
Städler, Thomas, von Altstätten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer;
PricewaterhouseCoopers (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6231226, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CompuGroup Medical Schweiz AG, bisher in Cham, CH-320.3.050.518-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6108628).
Gründungsstatuten:
06.11.2009.
Statutenänderung:
15.06.2011.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Freiburgstrasse 566, 3172 Niederwangen bei Bern.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, insbesondere im humanen und technischen Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 650'000.00.
Liberierung:
CHF 650'000.00.
Aktien:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichl, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Salomon, Willibald, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfern (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Zberg, Peter, von Silenen, in Worb, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Oechslin, Isabelle, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer (wie bisher);
Jost, Christian, von Davos, in Gattikon (Thalwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Köniz (CH-036.9.049.947-0)].
Publikationsnummer: 5371188, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Med-IT AG, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.3.050.518-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 11, Publ. 3916002).
Gründungsstatuten:
02.10.2001.
Statutenänderung:
06.11.2009.
Firma neu:
CompuGroup Medical Schweiz AG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, insbesondere im humanen und technischen Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Hubert, von Rapperswil-Jona und Horgen, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
AWP AG für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-170.3.012.431-0), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichl, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salomon, Willibald, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfern (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, René, von Kirchleerau, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Christian, von Davos, in Gattikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.