Auskünfte zu Yolanda Jenzer Greub
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yolanda Jenzer Greub
Publikationsnummer: HR02-1005440551, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Friedrich-Jakob-Stiftung, in Zollikofen, CHE-109.664.448, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661203). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.02.2022 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jenzer Greub, Yolanda, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004785023, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Rüttihubelbad, in Walkringen, CHE-106.824.796, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731337).
Domizil neu:
Rüttihubel 29, 3512 Walkringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Verena, von Hasle bei Burgdorf, in Bigenthal (Walkringen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpfer, Erwin, von Oeschenbach, in Worb, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Christoph, von Thunstetten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenzer Greub, Yolanda, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salzmann, Elisabeth Clara, von Naters, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1309325, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Zollikofen, CHE-109.989.117, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618142).
Name neu:
Stiftung Barbara Christiane Koch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 03.12.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Heidi, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer Greub, Yolanda, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Zollikofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].