Auskünfte zu Yvonne Jauslin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Jauslin
Publikationsnummer: HR02-1004526373, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, CHE-107.879.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, Publ. 5777470).
Firma neu:
H. und F. Buser AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Yvonne Jauslin, Sappetenstrasse 36, 4416 Bubendorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2387398, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, CH-280.3.915.384-0, Handel mit Landesprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser-Hess, Hans, von Zunzgen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, Handel mit Landesprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.1999, S. 2810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin].