Auskünfte zu Martin Jauslin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Jauslin
Publikationsnummer: HR02-1004712079, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
NOANNA Holding AG, in Liestal, CHE-352.379.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2259609).
Firma neu:
NOANNA Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3147291, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HAMEDAN KOMMUNALTECHNIK AG, in Diepflingen, CHE-115.996.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ficchi, Aldo, von Füllinsdorf, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Roland, von Glarus Süd, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ziefen];
Zweifel jun., Rudolf, von Glarus Süd, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1221497, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HAMEDAN KOMMUNALTECHNIK AG, in Diepflingen, CHE-115.996.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ficchi, Aldo, von Füllinsdorf, in Bubendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Rudolf jun., von Schwanden GL, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Roland, von Glarus Süd, in Ziefen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].