Auskünfte zu Jörg Janser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jörg Janser
Publikationsnummer: 5042564, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sertec AG, bisher in Basel, CH-270.3.004.819-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 7).
Gründungsstatuten:
02.08.1963.
Statutenänderung:
18.05.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Nubag Verwaltungen AG', in Oberwil BL (CH-280.3.914.754-6), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 8'274'958.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'346'665.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Auried Immobilien AG', in Bösingen (CH-217.0.630.036-0), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 3'777'977.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'907'964.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Nubag Verwaltungen AG.
Sitz neu:
Oberwil BL.
Domizil neu:
c/o Franz Janser, Im Fuchshag 7, 4104 Oberwil.
Zweck neu:
Halten und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janser, Jörg, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
BDO Visura, in Liestal (CH-280.9.917.020-3), Revisionsstelle [wie bisher];
Janser-Weber, Irma, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
D + D Holding AG, in B a s e l , Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2001, S. 313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Janser, Jörg, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sertec AG, in B a s e l , Erwerb von Patenten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2000, S. 8095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Janser, Jörg, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.