Auskünfte zu Bo Tore Ingemar Jägnefält
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bo Tore Ingemar Jägnefält
Publikationsnummer: 6413110, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hultafors Group Switzerland AG, in Langenthal, CH-036.3.044.124-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 4, Publ. 5917594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jägnefält, Bo, schwedischer Staatsangehöriger, in Billdal (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhrbom, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stockholm (SWE), Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6116920, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sola Hultafors AG, in St. Margrethen, CH-320.3.050.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 12, Publ. 4690068).
Firma neu:
Sola Hultafors AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.04.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheyer, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bischof, Jakob, von Eggersriet, in Lotzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jägnefält, Bo Tore Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5917594, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hultafors Group Switzerland AG, in Langenthal, CH-036.3.044.124-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 6, Publ. 5575882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersson, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Solna (SWE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jägnefält, Bo, schwedischer Staatsangehöriger, in Billdal (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.