Auskünfte zu Arthur Ineichen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arthur Ineichen
Publikationsnummer: 2084623, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wohlfahrtsstiftung der Bieri Blachen AG, in Grosswangen, CHE-109.764.883, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Arthur, von Eich, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Edwin, von Zürich, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorr, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisang, Thomas, von Schötz, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259)[CH-100.3.015.332-1], in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.3.015.332-1)].
Publikationsnummer: 1549611, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bieri Tenta AG, in Grosswangen, CHE-105.802.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 12, Publ. 5801314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Arthur, von Eich, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Angst, Edwin, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorr, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259)[CH-100.3.015.332-1], in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1)].
Publikationsnummer: 5259672, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Tenta Gulf GmbH, in Hasle bei Burgdorf, CH-053.4.017.044-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2008, S. 5, Publ. 4634164).
Firma neu:
Tenta Gulf GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann, Anton, von Bowil, in Rüegsauschachen (Rüegsau), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böni, Heinz, von Möhlin, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Arthur, von Eich, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rafael, von Grosswangen, in Luzern, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].