Auskünfte zu Roland Imhof
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Imhof
Publikationsnummer: 4139560, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
IMAG Transport GmbH, in Wahlen, CH-280.4.006.777-3, Durchführung von Transporten jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 18.08.2003, S. 4, Publ. 1133408).
Firma neu:
IMAG Transport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Roland, von Laufen, in Wahlen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Imhof, Denise, von Laufen, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3613566, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Georg Imhof AG, in Laufen, CH-280.3.900.199-4, Betrieb eines Transportunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2000, S. 7).
Firma neu:
Georg Imhof AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.10.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Felix, von Laufen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Roland, von Laufen, in Laufen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 1133408, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
IMAG Transport GmbH, in Wahlen, Laufenstrasse 20, 4246 Wahlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.08.2003.
Zweck:
Durchführung von Transporten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmen aller Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Imhof, Denise, von Laufen, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Imhof, Roland, von Laufen, in Wahlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.