Auskünfte zu Barbara Illmer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Illmer
Publikationsnummer: 6527146, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lizenza AG, in Unterägeri, CH-170.4.006.882-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 20, Publ. 4453396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Illmer, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böllert, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim an der Ruhr (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten, Franz, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4453396, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lizenza GmbH, in Unterägeri, CH-170.4.006.882-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2007, S. 21, Publ. 3709170).
Statuten neu:
02.04.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 562'952.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 190'182.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 300 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Lizenza AG.
Domizil neu:
Rainstrasse 37, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Vergabe von Lizenzen im IT-Bereich, Vertrieb und Entwicklung von Software sowie Vermarktung allgemeiner IT-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 300'000.00].
Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielhofer, Felix, von Eschenbach LU, in Unterägeri, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illmer, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kassel (DE), Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 299'000.00];
Retreag Revisions AG (CH-170.3.003.343-2), in Zug, Revisionsstelle.