Auskünfte zu Bernhard Huss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Huss
Publikationsnummer: 3771583, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Huss GmbH, in Egg, CHE-112.936.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235183).
Firma neu:
Huss GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyack, Andrea, von Mels und Staufen, in Zofingen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huss, Bernhard, von Basel, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Gossau (ZH) und Basel, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Kurt, von Lützelflüh, in Dürnten, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1120119, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Grüneck, in Gossau ZH, CH-020.7.904.245-9, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7150168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huss, Bernhard, von Basel, in Gossau ZH, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3441220, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Grüneck, in Gossau ZH, CH-020.7.904.245-9, Führung eines Altersheimes auf gemeinnütziger, religiöser Grundlage, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2005, S. 18, Publ. 3021140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Jörg, von Hittnau, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Hansruedi, von Gossau ZH und Wald ZH, in Gossau ZH, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Robert, von Trubschachen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berli, Heidi, von Ottenbach, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mächler, Robert, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schranz, Hansrudolf, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huss, Bernhard, von Basel, in Gossau ZH, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.