Auskünfte zu Robert Hunziker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Hunziker
Publikationsnummer: 2122717, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hunziker Immo AG, in Gontenschwil, CHE-102.545.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 2, Publ. 5926588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Walter, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Margrit, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Rudolf, von Wolhusen, in Wolhusen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Sarah, von Sumiswald, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Nathan, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5926588, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
R. Hunziker AG, in Gontenschwil, CH-400.3.919.186-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 2, Publ. 5222236).
Statutenänderung:
22.11.2010.
Firma neu:
Hunziker Immo AG.
Domizil neu:
Dorfstrasse 429, 5728 Gontenschwil.
Zweck neu:
Handel mit sowie Verwaltung, Erstellung, Renovation und Vermietung von Immobilien aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Eigentümer und Nutzniesser von Aktien erfolgen durch eingeschriebenen Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Walter, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Margrit, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5259976, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Christliches Gemeinde-Zentrum, bisher in Schönenwerd, CH-249.7.004.558-4, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 15, Publ. 4845050).
Gründungsurkunde:
13.07.2000.
Urkundenänderung:
15.07.2009.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Hans-Rudolf Spinner, Hans Hässig-Strasse 1, 5000 Aarau.
Zweck:
Fördert die Verbreitung des Evangeliums (die Bibel) durch Gründung von Gemeinden, Durchführung von Gottesdiensten, Evangelisationen, Kinder- und Erwachsenenschulung, Bildung von Hauszellen u.Ä. nach Matth. 28, 18-20. Ferner betreibt die Stiftung auf biblischer und sozialer Grundlage Wohn- und Freizeitmöglichkeiten mit dem Ziel, psychisch behinderten und/oder sozial gefährdeten Menschen praktische Lebenshilfe sowie persönliche Begleitung und Beratung anzubieten und ihnen die seelische Grundlage und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und das Berufsleben zu ermöglichen. Ist berechtigt, zur Erreichung ihres Zweckes Liegenschaften und Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, selber zu überbauen oder überbauen zu lassen und sie zu veräussern.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 8 Mitgliedern und Revisionsstelle. Gemeindefusion per 01.01.2006 (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Karl, von Erlinsbach AG, in Hilfikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Spinner, Hans-Rudolf, von Aeugst am Albis, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Signer, René, von Hundwil, in Erlinsbach AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
LEVI Treuhand und Finanzen, in Bergdietikon (CH-400.1.021.397-5), Revisionsstelle (wie bisher);
Scheidegger, Heinz, von Lützelflüh, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.