Auskünfte zu Markus Humbel
Einträge zum Namen Markus Humbel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Humbel
Publikationsnummer: HR02-1005079167, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
NiU GmbH, in Zürich, CHE-109.542.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, S.0, Publ. 1667381).
Firma neu:
NiU GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Markus, von Untersiggenthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004591539, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein JOB TV, in Zürich, CHE-114.492.472, Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Kurt, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugger, Prisca, von Kerns, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Markus, von Untersiggenthal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2348971, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SwissBG Ltd., in Zürich, CHE-450.279.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1497687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Franz Josef, von Niederbüren, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Markus, von Untersiggenthal, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thoma, Sandro, von Amden, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akhmerov, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].