Auskünfte zu Charlotte Huggel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Charlotte Huggel
Publikationsnummer: 5250854, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Aikido-Schule Reinach GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.013.077-4, Nenzlingerweg 2, 4153 Reinach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Aikidoschule und die Förderung des Aikidosportes. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Sie kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Erb, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Vieux Ferrette (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Flock, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Huggel, Charlotte, von Münchenstein, in Basel, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3075750, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein zur Förderung des Shiatsu, Basel, in Basel, CH-270.6.000.494-7, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2002, S. 5, Publ. 679728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huggel, Charlotte, von Münchenstein, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogelsang Doppler, Anna, von Bättwil, in Hofstetten SO, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Helene, von Stein am Rhein, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzner, Nikolaus genannt Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Endrich, Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Preinreich, Roberto, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein zur Förderung des Shiatsu, Basel, in Basel, Thannerstr. 35, 4053 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
2.07.2002.
Zweck:
Verbreitung der Ideen des Shiatsu. Shiatsu erhält altes Wissen lebendig und praktiziert dieses, mit einfachen Mitteln, mit dem Körper als Werkzeug und Medium (ohne Medikamente und technische Hilfsmittel) und gibt Hilfestellungen für die Gesunderhaltung, die Prävention und für Heilungsprozesse. Der Verein fördert die Wertschätzung für Shiatsu als eigenständige Behandlungsmethode und den Erfahrungsaustausch unter den an Shiatsu Interessierten. Er setzt sich u.a. für Aus- und Weiterbildung in Shiatsu ein. Zu diesem Zweck kann der Verein Kurse, Seminare etc. organisieren.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus Kursen, Seminaren etc. und Spenden.
Organisation:
Vereinsversammlung und Vorstand.
Vorstand:
mindestens 3 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Huggel, Charlotte, von Münchenstein, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogelsang Doppler, Anna, von Bättwil, in Hofstetten SO, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.