Auskünfte zu Robert Anton Hürlimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Anton Hürlimann
Publikationsnummer: HR02-1004974847, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Axians Schweiz AG, in Ittigen, CHE-105.862.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965738).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardaba, David Alejandro, von Solothurn, in Yverdon 2 (Yverdon-les-Bains), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Robert Anton, von Walchwil, in Nennigkofen (Lüsslingen-Nennigkofen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulrich, Bruno, von Küssnacht (SZ), in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004922460, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Axians Schweiz AG, in Ittigen, CHE-105.862.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Robert Anton, von Walchwil, Nennigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruggmann, Beat, von Gossau ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchele, Marcel Jonny, von Sommeri, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dahinden, Stephan, von Schüpfheim, in Doppleschwand, mit Kollektivprokura zu zweien;
Joss, Roland, von Arni (BE), in Brugg AG (Brugg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Pittet, Serge, von Vuisternens-devant-Romont, in Gurmels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenfluh, Peter Paul, von Rothenburg, in Emmenbrücke (Emmen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Markus, von Weinfelden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004913486, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Curling Team Adelboden GmbH, in Adelboden, CHE-207.694.255, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090183).
Firma neu:
Curling Team Adelboden GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Robert Anton, von Walchwil, in Nennigkofen (Lüsslingen-Nennigkofen), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Hans, von Zürich und Langnau im Emmental, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Enrico Gabriel, von Trubschachen, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Aarberg];
Zysset, Christoph Ulrich, von Kirchdorf (BE), in Berken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].