Auskünfte zu Marco Hürbin
Einträge zum Namen Marco Hürbin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Hürbin
Publikationsnummer: HR02-1004659152, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SYNTRONIC AG, in Veltheim (AG), CHE-108.616.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385573).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DENI AG, in Veltheim (CHE-107.135.618), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 3'474'183.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'889'955.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
DENI AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DENI SA) (DENI LTD).
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Hartmetallwerkzeugen, Bestandteilen, Halbfabrikaten, Maschinen und Apparaten, insbesondere für die Maschinenindustrie, sowie die damit verbundene Beratungs- und Servicetätigkeit, im Weiteren Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Finanzierung von Unternehmungen und Handelsgeschäften aller Art, Erwerb und Auswertung von Lizenzen und Patenten sowie von anwendungstechnischen Verfahren, insbesondere für die Maschinenindustrie;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls mittels Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Marco, von Bözberg und Wegenstetten, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuenhof].
Publikationsnummer: 3385573, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SYNTRONIC AG, in Veltheim (AG), CHE-108.616.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1229019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürbin, Walter, von Bözberg und Wegenstetten, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Marco, von Bözberg und Wegenstetten, in Neuenhof, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hürbin, Alex, von Bözberg und Wegenstetten, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hürbin, Esther, von Bözberg und Wegenstetten, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3385569, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ToolXpert AG, in Veltheim (AG), CHE-109.069.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürbin, Walter, von Wegenstetten, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Marco, von Bözberg und Wegenstetten, in Neuenhof, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hürbin, Alex, von Bözberg und Wegenstetten, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hürbin, Esther, von Bözberg und Wegenstetten, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.