Auskünfte zu Viktor Huber-Zdravkov
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor Huber-Zdravkov
Publikationsnummer: 2578133, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Huber Team GmbH, in Rapperswil (BE), CHE-112.954.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, Publ. 5580892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Zdravkov, Viktor, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil BE) , Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Viktoria, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil (BE)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Huber, Jeannette, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil (BE)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lätti (Rapperswil BE) , Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5580892, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Huber Team GmbH, in Rapperswil BE, CH-073.4.017.229-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 4, Publ. 3402106).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Transport von Waren aller Art. Sie kann alle damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: eingeschriebener Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Zdravkov, Viktor, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil BE) , Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Lätti (Rapperswil BE), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Huber, Jeannette, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil BE) , Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Lätti (Rapperswil BE) und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 3402106, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Huber Team GmbH, in Rapperswil BE, CH-073.4.017.229-2, Bachweg 44, 3053 Lätti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2006.
Zweck:
Transport von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten ausführen. Sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Viktor Huber-Zdravkov sämtliche Aktiven von CHF 125'061.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'881.35 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Transporte Viktor Huber', in Rapperswil BE, gemäss Vertrag vom 23.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005 zum Preis von CHF 68'179.95, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 48'179.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Huber-Zdravkov, Viktor, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Huber, Jeannette, von Oppligen, in Lätti (Rapperswil BE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.