Auskünfte zu Frank Huber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Huber
Publikationsnummer: 5722536, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 16, Publ. 2405840). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hongsavanh, Yannick, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Hongsavanh-Huber, Pia, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Huber, Gerhard, von Mägenwil, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2405840, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1996, S. 414).
Domizil neu:
Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Thalwil].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.165 vom 28.8.1995 S.4793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.8000 (bisher: in Wädenswil).