Auskünfte zu Ernst Huber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Huber
Publikationsnummer: 6108834, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
CommCon Concept GmbH, in Buochs, CH-150.4.000.486-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 18, Publ. 4804826).
Firma neu:
CommCon Concept GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4466810, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden, in Stans, CH-150.7.000.031-9, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 13, Publ. 3991370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schallberger, Leo, von Ennetmoos, in Oberdorf NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Peter, von Hitzkirch und Buttwil, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, Ruth, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi-Unternährer, Josef, von Stans, in Büren NW (Oberdorf NW), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger-Odermatt, Johann, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG Stans, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Gerhard Josef, von Schwyz, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Max, von Buochs, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balmer-Etienne AG, in Stans (CH-150.9.000.172-8), Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden, in Stans, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 01.09.2000, S. 5984).
Domizil neu:
Weidlistrasse 2, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Josef, von Buochs, in Buochs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Otto, von Buochs, in Buochs, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schallberger, Leo, von Ennetmoos, in Oberdorf NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Peter, von Hitzkirch und Buttwil, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Wilhelm, von Au SG, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.