Auskünfte zu Else Huber
Neueste SHAB-Meldungen: Else Huber
Publikationsnummer: HR02-1005415980, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H+E Conen Schweiz GmbH, in Brugg, CHE-114.333.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2008, S.1, Publ. 4515424). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Else, von Münsingen, in Zurzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach];
Conen, Hartmut Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zurzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach].
Publikationsnummer: 4542246, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Conen switzerland GmbH, in Rothrist, CH-400.4.024.186-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 1, Publ. 1245716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Else, von Münsingen, in Zurzach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4515424, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H+E Conen Schweiz GmbH, in Brugg, CH-400.4.030.609-3, Aegertenstrasse 7, 5200 Brugg AG, , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2008.
Zweck:
Import, Export, Handel, Vertrieb und Herstellung von Berufskleidung, insbesondere in der Schweiz;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.05.2008und Inventarliste vom 30.04.2008 Berufsbekleidungsstücke, wofür CHF 21'000.00 auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Huber, Else, von Münsingen, in Bad Zurzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Conen, Hartmut Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.