Auskünfte zu Daniel Hubacher
Einträge zum Namen Daniel Hubacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Hubacher
Publikationsnummer: HR02-1005217175, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung "Chinderhus Chline Prinz", in Muri bei Bern, CHE-110.246.738, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846135).
Urkundenänderung:
23.04.2021. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.04.2021 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossglauser + Berger AG Treuhand / Immobilien (CHE-107.814.435), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
d'Uscio, Gaius, von Bern, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Dorothee, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, David, von Ehrendingen, in Blaasveld (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1057747, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung 'Chinderhus Chline Prinz', in Muri bei Bern, CH-035.7.032.369-4, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi, Doris, von Lenk, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.