Auskünfte zu Denise Horat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Denise Horat
Publikationsnummer: HR02-1005651925, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
I. Horat Innendekorationen AG, in Bremgarten (AG), CHE-106.027.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3021147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Denise, von Schwyz, in Uezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hilfikon];
Keusch-Horat, Manuela, von Schwyz, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Keusch, Manuela].
Publikationsnummer: 6242052, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
I. Horat Innendekorationen AG, in Kallern, CH-400.3.007.268-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S. 2, Publ. 5903892).
Statutenänderung:
29.06.2011.
Sitz neu:
Bremgarten AG.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 22, 5620 Bremgarten AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Innendekorationsgeschäftes, Beratung und Erstellung von Konzepten für Innenarchitektur, Ausstattungen und Einrichtungen von Wohnungen, Geschäftslokalen und Gebäuden jeder Art sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Rechtsgeschäfte;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marcel Schwegler Finanz + Treuhand, in Niederwil AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Claire, von Schwyz, in Bremgarten AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Kallern];
Horat, Manuela, von Schwyz, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Boswil];
Horat, Denise, von Schwyz, in Hilfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wohlen AG];
Meier Daniel Treuhand AG (CHE-108.550.090)[CH-400.3.018.040-1], in Baden, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5903892, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
I. Horat Innendekorationen AG, in Kallern, CH-400.3.007.268-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17.07.1997, S. 5079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Isidor, von Schwyz, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Claire, von Schwyz, in Kallern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Horat, Manuela, von Schwyz, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horat, Denise, von Schwyz, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horat, Carmen, von Schwyz, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.