Auskünfte zu Seraina Hohl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Seraina Hohl
Publikationsnummer: HR02-1005925577, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Hohl AG Bauunternehmung, bisher in Heiden, CHE-103.523.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256935).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Sitz neu:
Oberegg.
Domizil neu:
Rutlenstrasse 22, 9413 Oberegg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Seraina, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Adrian, von Wolfhalden, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Hohl-Mayr, Elisabeth Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Heiden, mit Einzelunterschrift;
Hohl-Heller, Silvia, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004527944, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Heller Hohl TU AG, in Heiden, CHE-203.651.330, Büelenweg 9, 9410 Heiden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Wohn- und Gewerbebauten und weiteren baulichen Anlagen als Totalunternehmer. Die Gesellschaft erbringt die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und handelt mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann mit Immobilien handeln, sich daran beteiligen, solche erstellen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heller, Heinrich Martin, von Thal, in Heiden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hohl, Seraina, von Wolfhalden, in Heiden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Eichenberger, Rolf, von Beinwil am See, in Herisau, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Hohl, Werner, von Wolfhalden, in Heiden, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3149729, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Hohl AG Bauunternehmung, in Heiden, CHE-103.523.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3133057).
Statutenänderung:
03.11.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Baumeisterarbeiten und Planungen sowie die Übernahme von General- und Totalunternehmeraufträgen;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien, Baumaschinen und Fahrzeugen;
Projektierung, Erstellung, Betrieb und Rekultivierung von Aushub- und Inertstoffdeponien;
Betrieb einer Reparaturwerkstätte sowie Transporte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Werner, von Wolfhalden, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen (TG), Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG];
Hohl, Adrian, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohl, Seraina, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].