Auskünfte zu Peter Hofer jun.
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Hofer jun.
Publikationsnummer: HR02-1005805063, Handelsregister-Amt Bern, (36)
melktechnik emmental gmbh, in Sumiswald, CHE-115.455.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, S.0, Publ. 7211454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Peter, von Signau, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer-Grimm, Rahel, von Grüningen und Signau, in Sumiswald, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Lukas, von Huttwil, in Rohrbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scheidegger-Sägesser, Irene, von Huttwil, in Rohrbach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7211454, Handelsregister-Amt Bern, (36)
melktechnik hofer + gatschet gmbh, in Sumiswald, CH-036.4.046.933-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 3, Publ. 5521738).
Statutenänderung:
28.05.2013.
Firma neu:
melktechnik emmental gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gatschet, Thomas, von Ins, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hofer Peter oder Hofer-Grimm Rahel, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sommer Gatschet, Renate, von Sumiswald und Ins, in Sumiswald, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hofer Peter oder Hofer-Grimm Rahel, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer-Grimm, Rahel, von Grüningen und Signau, in Sumiswald, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Hofer-Grimm, Rahel, Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gatschet Thomas oder Sommer Gatschet Renate und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hofer, Peter, von Signau, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gatschet Thomas oder Sommer Gatschet Renate und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5521738, Handelsregister-Amt Bern, (36)
melktechnik hofer + gatschet gmbh, in Sumiswald, CH-036.4.046.933-4, Eystrasse 65, 3454 Sumiswald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Handel, Service und die Montage von Melk-, Kühl- und Fütterungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.02.2010 ein Geschäftsfahrzeug Ford Transit sowie Geräte und Werkzeuge sowie ein Ersatzteillager Melkmaschinen zum Preis von total CHF 70'533.--, wofür 20 Stammanteile zu je CHF 1'000.-- ausgegeben sowie eine Forderung von CHF 50'533.-- gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hofer, Peter, von Signau, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gatschet Thomas oder Sommer Gatschet Renate, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gatschet, Thomas, von Ins, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hofer Peter oder Hofer-Grimm Rahel, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer-Grimm, Rahel, von Grüningen und Signau, in Sumiswald, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gatschet Thomas oder Sommer Gatschet Renate, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sommer Gatschet, Renate, von Sumiswald und Ins, in Sumiswald, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hofer Peter oder Hofer-Grimm Rahel, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.