Auskünfte zu Dr. Hugues Höfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Hugues Höfer
Publikationsnummer: HR02-1005085705, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Höfer Unternehmensbeteiligung AG, in Luzern, CHE-113.162.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S.14, Publ. 5167442).
Firma neu:
Höfer Unternehmensbeteiligung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6365782, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Höfer AG, in Meggen, CH-100.3.786.797-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6139110).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Höfer-Habermann, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5976234, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Höfer AG, in Meggen, CH-100.3.786.797-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 13, Publ. 4549338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Bruno, von Erstfeld, in Flüelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].