Auskünfte zu Deryk Hesford
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Deryk Hesford
Publikationsnummer: HR02-1004719796, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraaij, Ernst Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brodie, Sang Young Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in River Falls (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Henttonen, Perttu Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, André, von Lupfig, in Widen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2763243, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Austin, Richard David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Knoxville (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberger, Manfred Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josuhn-Kadner, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henttonen, Perttu Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lelaidier, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in Courbevoie (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landgraff, Francis Anthony, genannt Frank, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2678217, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2557305).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.02.2016 Aktiven von EUR 10'000'000.00 und keine Passiven (Fremdkapital) auf die AE Power O & M AG, in Baden ( CHE-105.595.570).
Gegenleistung:
EUR 10'000'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slowik, Joanna, polnische Staatsangehörige, in Koblenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapore (SG)];
Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR)].