Auskünfte zu Markus Herzog
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Herzog
Publikationsnummer: 3878058, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Alois Herzog AG. Spenglerei und sanitäre Anlagen, in Luzern, CH-100.3.006.560-2, Betrieb einer Spenglerei mit einer Abteilung für sanitäre Installationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 8, Publ. 2684934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Herzog, Alois, 1943, von Luzern, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Märchy, Peter, von Steinerberg, in Sachseln, mit Einzelunterschrift;
Peter, Werner, von Horw, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3878066, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Alois Herzog AG. Spenglerei und sanitäre Anlagen, in Meggen, CH-100.9.024.488-0, Betrieb einer Spenglerei mit einer Abteilung für sanitäre Installationen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 7, Publ. 2684932).
mit Hauptsitz in:
Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Herzog, Alois, 1943, von Luzern, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Märchy, Peter, von Steinerberg, in Sachseln, mit Einzelunterschrift;
Peter, Werner, von Horw, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Alois Herzog AG. Spenglerei und sanitäre Anlagen, in M e g g e n , c/o Markus Herzog, Altegghalde 10, 6045 Meggen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Alois Herzog AG. Spenglerei und sanitäre Anlagen.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Luzern.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
23.09.1981 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 207 vom 28.10.1997 Seite 7831].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb einer Spenglerei mit einer Abteilung für sanitäre Installationen;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten auf eigene oder fremde Rechnung;
Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften;
Übernahme und Abgabe von Vertretungen;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften;
Handel mit einschlägigen Artikeln.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 15.09.2000.
Eingetragene Personen:
Herzog, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Alois, 1943, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.