Auskünfte zu Françoise B. Herzog
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Françoise B. Herzog
Publikationsnummer: 5650132, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Primelink AG, bisher in Maur, CH-020.3.023.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 20 Publ. 2112648).
Statutenänderung:
19.05.2010.
Firma neu:
BetriebsCenter Kartenzahler AG.
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Pfistergasse 64, 6235 Winikon.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten des transaktionsorientierten Retailbankgeschäftes und Zahlungsverkehrs, insbesondere durch Entwicklung, Verarbeitung und Betreuung von Zahlungsmitteln und Systemen des Zahlungsverkehrs;
Produktion und Verkauf von Technologieprodukten, insbesondere auch Entwicklung, Verwertung und Verwaltung von immateriellen Werten;
Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Lizenzen, Marken, Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder auf telegraphischem Weg (einschliesslich Fernschreiben, Telefax und elektronische Datenübermittlung).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Bruno, von Hornussen, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Françoise, von Hornussen, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Guggisberg, Rudolf, von Zimmerwald, in Männedorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Helene, von Luzern, in Triengen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2112648, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Primelink AG, in Maur, Vermittlung von Führungskräften und Spezialisten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2000, S. 5035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaggi, Hansjörg, von Gossliwil, in Goldach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Bruno, von Hornussen, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Herzog, Françoise, von Hornussen, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1216292, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Engineering Management Selection E.M.S. AG, in Zürich, Unternehmungsberatung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 18.09.2003, S. 18, Publ. 1175930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Françoise B., von Hornussen, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.