Auskünfte zu Daniel Hensler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Hensler
Publikationsnummer: HR02-1005849395, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Distrelec Schweiz AG, in Uster, CHE-267.971.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruban, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensler, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Noël, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004862670, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Distrelec Schweiz AG, in Zürich, CHE-267.971.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832272).
Statutenänderung:
17.03.2020.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Grabenstrasse 6, 8606 Nänikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensler, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Marcel, von Dörflingen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004788909, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Distrelec Group, Zweigniederlassung der Dätwyler Schweiz AG, in Uster, CHE-180.720.596, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641369).
Hauptsitz in:
Schattdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensler, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.