Auskünfte zu Daniel Hemmeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Hemmeler
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 934772, Handelsregister-Amt Wallis
Ferrier, Lullin & Cie SA, à Sion, exploitation d'une banque, succursale (FOSC no 227 du 22.11.2002, p. 13, publ. 740304).
avec siège principal à:
Genève.
Personne et signature radiée:
Hemmeler, Daniel, de Aarau, à Genève, directeur, avec signature collective à deux.
Handelsregister-Amt Wallis
Ferrier, Lullin & Cie SA, à S i o n, avenue de la Gare 31, 1950 Sion nouvelles succursale.
Raison sociale du siège principal:
Ferrier, Lullin & Cie SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Genève.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
23.06.1975.
But du siège principal:
exploitation d'une banque de gestion de fortune.
Dispositions pour la succursale:
constituée par décision du conseil d'administration du 28.01.1999.
Personnes inscrites:
Hug, Bruno, de Mies, à Mies, président, avec signature collective à deux;
Weiss, Markus, de Bâle-Ville, à Binningen, vice- président, avec signature collective à deux;
Fatio, Jean-Louis, de Genève, à Bellevue, membre, avec signature collective à deux;
Roguet, Jean- Charles, de Genève, à Collonge-Bellerive, membre, avec signature collective à deux;
Infanger, Walter, de Isenthal, à Plan-les-Ouates, directeur, avec signature collective à deux;
Hemmeler, Daniel, de Aarau, à Genève, directeur. avec signature collective à deux;
Carpentier de Caro, Fabrice, de Bonnefontaine, à Cologny, directeur, avec signature collective à deux;
Fankhauser, André, de Trub, à Lancy, directeur, avec signature collective à deux;
Beaud, Roland, de Genève, à Chavannes-des-Bois , directeur, avec signature collective à deux;
Martin, Nicolas A., de Céligny, à Crans-près-Céligny, directeur, avec signature collective à deux;
Ormond, François-Michel, de Troinex, à Bardonnex, directeur, avec signature collective à deux;
Rumpf, François, de Bâle-Ville, à Céligny, directeur, avec signature collective à deux;
Weber, Armin A., de Zoug, à Chêne-Bougeries, directeur, avec signature collective à deux;
Delachaux, Mireille, de Lausanne, à Cheyres, directrice adjointe, avec signature collective à deux;
Freiburghaus, Jean-Robert , de Neuenegg, à Trélex, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Haeberli, Rolf, de Müchenbuchsee, à Nyon, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Jacquat, Benoît, de Avry-sur-Matran, à Denens, sous-directeur , avec signature collective à deux;
Jeannerat, Simone, de Puplinge, à Bernex, sous-directrice, avec signature collective à deux;
Ossent, Daniel, de Genève, à Puplinge, sousdirecteur, avec signature collective à deux;
Pellet, Laurent, de Genève, au Grand-Saconnex, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Peneveyre, Jean-Claude, de Genève, à Meyrin, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Wanner, Béatrice, de Horw, à Commugny, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Buchel-Krebs, Delphine, de Neuchâtel, à Genève, avec procuration collective à deux;
Masserey, Pascal, de Sierre et Venthône, à St-Séverin (Conthey), directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Emery, Hervé, de Lens, à Lens, avec procuration collective à deux limitée à la succursale.