Auskünfte zu Bernd Peter Helken
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernd Peter Helken
Publikationsnummer: HR02-1005756516, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ROVIKA AG, in Zürich, CHE-112.523.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yakici, Hatice, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Helken, Bernd Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalla, Robert, von Birsfelden, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kalla, Viktoria, von Stammheim, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005602084, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ROVIKA AG, bisher in Pfeffingen, CHE-112.523.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217497).
Statutenänderung:
13.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung im Bereich von Anlage- und Finanzkonzepten;
Produktion, Finanzierung, Handel mit und Vertrieb von Luxus- und Kunstobjekten;
Erbringen von Dienstleistungen aller Art, vorab in den Bereichen Beratung, Forschung, Entwicklung, Vortragsseminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, bewirtschaften und veräussern, ferner Zweigniederlassungen im· In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.10.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalla, Dr. Robert, von Birsfelden, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kalla, Dr. Viktoria, von Stammheim, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kalla, Pavol Jan, von Birsfelden, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yakici, Hatice, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Helken, Bernd Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.