Auskünfte zu Urs Heiniger
Einträge zum Namen Urs Heiniger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Heiniger
Publikationsnummer: HR02-1004716555, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Alois Weber-Stiftung, in Schwyz, CHE-113.921.565, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S.12, Publ. 4624678).
Urkundenänderung:
22.07.2019.
Sitz neu:
Arth.
Domizil neu:
c/o Josef Weber, Zugerstrasse 85, 6415 Arth.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Willy, von Besenbüren, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kennel, Kuno, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Josef, genannt Sepp, von Arth, in Arth, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Weber, Josef genannt Sepp, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Heiniger, Urs, von Eriswil, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kennel, Judith Elisabeth, genannt Judith, von Muotathal, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CONFIDENTIA Treuhand-Zentrum AG (CHE-106.899.601), in Einsiedeln, Revisionsstelle [bisher: Confidentia Treuhand-Zentrum AG].
Publikationsnummer: 1678307, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung RoadCross Schweiz, in Zürich, CHE-112.505.201, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864822). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Muolen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Urs, von Eriswil, in Arth, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Marty Revision AG (CH-100.3.008.061-6)].
Publikationsnummer: 3941346, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse für evangelisch-reformierte Diasporapfarrer, in Zürich, CH-020.7.900.962-2, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für Pfarrer im Dienste der evangelisch-reformierten Diaspora-Gemeinden der Schweiz, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 23.07.2003, S. 22, Publ. 1096848).
Domizil neu:
c/o Anwaltsbüro René W. Schleifer, Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herter, Prof. Dr. Max, von Winterthur, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Walter, von Grub AR, in Buchs SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duschletta, Gion, von Zernez, in Zug, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleifer, René Willi, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Fritz, von Oberkulm, in Stansstad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Erwin, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Urs, von Eriswil, in Arth, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.