Auskünfte zu Jakob Heiniger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jakob Heiniger
Publikationsnummer: 6614948, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Huttwil und Umgebung, in Huttwil, CH-053.5.007.904-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 06.10.1987, S. 3915).
Firma neu:
Pferdezuchtgenossenschaft Huttwil und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, Alfred, von Huttwil, in Gondiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Ernst, von Trub, in Rohrbachgraben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Jakob, von Eriswil, in Eriswil, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Hans, von Dürrenroth, in Wyssachen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaderli, Fritz, von Walterswil BE, in Mussachen (Gemeinde Dürrenroth), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Andreas, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richard, Jakob, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Jürg, von Zweisimmen, in Biglen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3635042, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Eriswil, in Eriswil, CH-053.5.003.006-4, Allseitige Hebung und Förderung der Zucht des Simmenthaler-Fleckviehs ihrer Mitglieder sowie einen vorteilhaften Absatz ihrer Zuchtprodukte, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 28.03.1985, S. 1186).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Eriswil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.09.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christian Heiniger, Hitzenberg, 4952 Eriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Otto, von Eriswil, in Eriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Walter, von Eriswil, in Eriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Jakob, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meer, Otto, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beer, Fritz, von Trub, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Robert, von Langnau im Emmental, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Johannes, von Lützelflüh, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Christian, von Eriswil, in Eriswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.