Auskünfte zu Ueli Heim
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ueli Heim
Publikationsnummer: 4974272, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Oberwil i. S., in Oberwil im Simmental, CH-092.5.001.456-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 3, Publ. 4017218).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Oberwil i. S. in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Der Hinweis auf die Haftung wird gestrichen, da keine persönliche Haftung der Gesellschafter.] [bisher: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen.].[Der Hinweis auf die Zeichnungsberechtigung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier.].[Der Hinweis auf die Mittelbeschaffung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Mittelbeschaffung: Mitgliederbeiträge, die GV kann auch ausserordentliche Beitragsleistungen beschliessen.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Ueli, von Krattigen, in Oberwil im Simmental, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anderegg-Abbühl, Eliane, von Därstetten und Meiringen, in Oberwil im Simmental, Kassierin und Sekretärin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher:Anderegg-Abbühl Eliane, von Därstetten und Meiringen, in Oberwil im Simmental ngenegg) ier) n) l) Stadt) Emmental) eschä, Kassierin und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3658190, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Oberwil i. S., in Oberwil im Simmental, CH-092.5.001.456-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 4, Publ. 2894688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssmüller, Peter, von Oberwil im Simmental, in Oberwil im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Ueli, von Krattigen, in Oberwil im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gerber, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2894688, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Oberwil i. S., in Oberwil im Simmental, CH-092.5.001.456-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 12.05.2003, S. 4, Publ. 985108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatti, Niklaus, von Boltigen, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Ueli, von Krattigen, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Feuz, Hans, von Beatenberg, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.