Auskünfte zu Dr. Johannes Hefel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Johannes Hefel
Publikationsnummer: HR02-1004969954, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CHE-104.039.071, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717853).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Bregenz (AT).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefel, Dr. Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerle, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6495702, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.9.043.604-1, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, S. 0, Publ. 6365136).
mit Hauptsitz in:
Bregenz (A).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Roger, von Widnau, in Ennetaach, Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gollino, Ivan, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildauer, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grahammer, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefel, Dr. Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, Bankgasse 1, 9001 St. Gallen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Bregenz (A).
Statuten Hauptsitz:
01.07.1996.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
24.08.1996.
Zweck Hauptsitz:
Betrieb von Bankgeschäften, insbesondere: a) Annahme von Geldern in den landes- und geschäftsüblichen Formen (Spareinlagen, Obligationen, Kontokorrent, usw.);
b) Aufnahme von Geldern bei Banken, der Pfandbriefbank sowie der Emissionszentrale der Schweizer Regionalbanken und/oder ähnlicher Institutionen;
c) Ausleihung von Geldern, insbesondere Kreditgewährung aller Art mit und ohne Deckung;
d) Diskontierung von Wechseln;
e) Kauf und Verkauf von Wertschriften für eigene Rechnung;
f) Inkasso von Wechseln, Checks, Obligationen, Coupons und Forderungen, Pflege des Checks- und Giroverkehrs;
g) Handel mit Wertschriften, Devisen, fremden Geldsorten und Edelmetallen für eigene und fremde Rechnung;
h) Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren und Wertgegenständen, Besorgung von Vermögensverwaltungen, Vermietung von Schrankfächern usw;
i)Besorgung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs.
Kapital Hauptsitz:
250'000'000 ATS.
Qualifizierte Tatbestände Hauptsitz:
Einbringung des gesamten Unternehmens der "Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank" mit dem Sitz in Bregenz (FN 71200 g) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäss ñ 92 Bankwesengesetz.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" sowie im "Amtsblatt für das Land Vorarlberg".
Organisation Hauptsitz:
Die Organe der Gesellschaft sind ein Vorstand aus zwei bis drei Mitgliedern sowie ein Aufsichtsrat bestehend aus dem Vorsitzenden, dem Vorsitzenden-Stellvertreter und vier bis acht weiteren Mitgliedern.
Eingetragene Personen:
Simma, Dr. Jodok, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Dr. Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Wohlfurt (A), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefel, Dr. Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (A), Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Hansueli, von Herisau, in Arbon, Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfele, Egmont, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäger, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Helbok, Dr. Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Höchst (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lackinger, Dr. Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederer, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Pöttinger, Dr. Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wirnsperger, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hefti, Lorenz, von Bern und Schwanden GL, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dudler, Stefan, von Thal, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.