Auskünfte zu Pierre Robert Hayoz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre Robert Hayoz
Publikationsnummer: HR02-1004939509, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Spike Trade AG in Liquidation, in Baar, CHE-349.309.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayoz, Pierre Robert, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3027433, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Spike Trade AG, in Baar, CHE-349.309.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter C., von Wald ZH, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrismann, Beatrice, von Luzern, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-108.635.941), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solovey, Oleksandr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Korchun, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Pierre Robert, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1223251, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Prior Investments Holding AG (Prior Investments Holding SA) (Prior Investments Holding Ltd), in Zug, CH-170.3.038.371-3, Dammstrasse 19, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2013.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen in in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Finanz-, Handels- und Industrieunternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.
Aktien:
6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.11.2013 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Prior Finance AG, in Zug (CH-170.3.038.251-9), wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder mittels Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Durytskyi, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Popenko, Sergiy, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Pierre, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.