Auskünfte zu Hans Hausheer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Hausheer
Publikationsnummer: HR02-1005842312, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Immobilien AG Knonau-Steinhausen, in Knonau, CHE-106.943.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Hans, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4313938, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Knonau-Steinhausen und Umgebung, in Knonau, CH-020.5.900.914-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 25, Publ. 3901600).
Statutenänderung:
14.11.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2007 und Bilanz per 30.06.2007 mit Aktiven von CHF 1'388'272.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 985'000.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 70 Aktien zu CHF 3'000.--.
Firma neu:
Immobilien Landi Knonau-Steinhausen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die vorhandenen Immobilien zu vermieten, zu unterhalten oder zu verkaufen. Sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, weitere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital neu:
CHF 210'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.--.
Aktien neu:
70 Namenaktien zu CHF 3'000.-- [bisher: Anteilscheine: CHF 3'000.--].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bestimmungen über die Haftung sind aufgehoben worden.]. [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.]. [Die Bestimmungen über die Pflichten sind aufgehoben worden.]. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 3'000.-- zu übernehmen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausheer, Hans, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser-Kottmann, Guido, von Würenlos, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärer, Ernst, von Oberweningen, in Knonau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schlumpf, Isidor, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Altenberger, Franz, von Neerach, in Knonau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bütler, Jakob, von Auw, in Steinhausen, Revisionsstelle;
Hausheer, Thomas, von Cham, in Steinhausen, Revisionsstelle;
Leuthold, Hans, von Knonau, in Knonau, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Knonau-Steinhausen und Umgebung, in Knonau, Genossenschaft (SHAB Nr.153 vom 12.8.1991 S.3496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Ernst, von Oberweningen, in Knonau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer jun., Johann, von Steinhausen ZG, in Steinhausen ZG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Rudolf, von Knonau, in Knonau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Hausheer, Hans, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Ernst, von Oberweningen, in Knonau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.